GUERRERO ANAYA JOSE
Informe ejecutivo de GUERRERO ANAYA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUERRERO ANAYA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METGUECA ON LINE SL | Socio Unico | 21/07/2010 | 15/12/2014 |
PETROL RENT SL | Socio Unico | 21/07/2010 | 27/11/2014 |
METALURGICA GUECA SL | Administrador Unico | 03/09/2009 |
VINCULACIONES DE GUERRERO ANAYA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO ANAYA JOSE
Empresa: METGUECA ON LINE SL
Socio Único
- Guerrero Anaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27958 , F 88, S 8, H M 503920, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: PETROL RENT SL
Socio Único
- Guerrero Anaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27958 , F 79, S 8, H M 503919, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: METALURGICA GUECA SL
Administrador Unico
- Guerrero Anaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 219, S 8, H M 53956, I/A 8 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de GUERRERO ANAYA JOSE
Mostramos los datos de GUERRERO ANAYA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO ANAYA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos