GUERRA VAZQUEZ MARGARITA
Informe ejecutivo de GUERRA VAZQUEZ MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUERRA VAZQUEZ MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA CALLE HUERTA NUMERO 16 SL | Administrador Mancomunado | 18/02/2019 | |
MANILEX SA | Apoderado | 23/03/2017 |
VINCULACIONES DE GUERRA VAZQUEZ MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA VAZQUEZ MARGARITA
Empresa: MANILEX SA
Administrador Mancomunado
- Guerra Vazquez Margarita
- Guerra Vazquez Nicolai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 224, S 8, H M 35054, I/A 26 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: CASA CALLE HUERTA NUMERO 16 SL
Administrador Mancomunado
- Guerra Vazquez Alejandro
- Guerra Vazquez Margarita
- Guerra Vazquez Nicolai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35667 , F 167, S 8, H M 63090, I/A 15 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: MANILEX SA
Administrador Mancomunado
- Guerra Vazquez Margarita
- Guerra Vazquez Nicolai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 221, S 8, H M 35054, I/A 22 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: MANILEX SA
Apoderado
- Guerra Vazquez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 220, S 8, H M 35054, I/A 21 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Información de GUERRA VAZQUEZ MARGARITA
Mostramos los datos de GUERRA VAZQUEZ MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA VAZQUEZ MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos