GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA
Informe ejecutivo de GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES MACHARAVIAYA SL | Apoderado | 27/12/2012 |
VINCULACIONES DE GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA
Empresa: TRANSPORTES MACHARAVIAYA SL
Apoderado
- Guerra Roldan Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445, L 1358, F 175, S 8, H MA 15879, I/A 13 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-29
Empresa: TRANSPORTES MACHARAVIAYA SL
Administrador Unico
- Guerra Roldan Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445, L 1358, F 174, S 8, H MA 15879, I/A 12 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-10-29
Empresa: TRANSPORTES MACHARAVIAYA SL
Administrador Unico
- Guerra Roldan Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445, L 1358, F 174, S 8, H MA 15879, I/A 11 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-29
Información de GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA
Mostramos los datos de GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA ROLDAN ANTONIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos