GUERRA GARCIA PILAR
Informe ejecutivo de GUERRA GARCIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUERRA GARCIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARSEL HAIR DESIGN SL | Administrador Solidario | 24/06/2015 | 15/06/2020 |
FENIX PROPERTIES SL | Socio único | 18/02/2014 | |
GRAN VIA MAR SOCIEDAD PATRIMONIAL SL | Consejero | 28/02/2011 | 26/07/2013 |
VINCULACIONES DE GUERRA GARCIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA GARCIA PILAR
Empresa: MARSEL HAIR DESIGN SL
Administrador Solidario
- Guerra Garcia Grisel
- Guerra Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5414, L 4321, F 123, S 8, H MA128989, I/A 3 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-29
Empresa: MARSEL HAIR DESIGN SL
Administrador Solidario
- Guerra Garcia Grisel
- Guerra Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5414, L 4321, F 121, S 8, H MA128989, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
Empresa: FENIX PROPERTIES SL
Administrador Unico
Socio único
- Guerra Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627, L 2538, F 52, S 8, H MA 72236, I/A 4 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
Empresa: GRAN VIA MAR SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Consejero
- Guerra Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42450 , F 62, S 8, H B 337728, I/A 5 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: GRAN VIA MAR SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38840 , F 191, S 8, H B 337728, I/A 4 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Información de GUERRA GARCIA PILAR
Mostramos los datos de GUERRA GARCIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA GARCIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos