GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORMED PRODUCTOS INTERNACIONALES SL | Administrador Solidario | 14/02/2012 | |
WORLDCASH LEVANTE SL | Administrador Solidario | 18/07/2011 | |
LINOCOMP SL | Administrador Unico | 26/05/2009 |
VINCULACIONES DE GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: CALAMAN INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Guerra Fernandez Miguel Angel
- Orozco Calvo Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28495 , F 67, S 8, H M 513008, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Administrador Solidario
- Guerra Fernandez Miguel Angel
- Riera Alemany Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9432, L 6714, F 121, S 8, H V 147255, I/A 1 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-46
Empresa: WORLDCASH LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Guerra Fernandez Miguel Angel
- Riera Alemany Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9351, L 6633, F 213, S 8, H V 144508, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-46
Empresa: CALAMAN INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Guerra Fernandez Miguel Angel
- Orozco Calvo Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28495 , F 67, S 8, H M 513008, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
Empresa: CALAMAN INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Guerra Fernandez Miguel Angel
- Sanchez Bermudez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28495 , F 67, S 8, H M 513008, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
Empresa: COMUNICACIONES L'HORTA SL
Administrador Unico
- Guerra Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5596, L 2903, F 95, S 8, H V 50109, I/A 8 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-46
Empresa: COMUNICACIONES L'HORTA SL
Administrador Unico
- Guerra Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5596, L 2903, F 95, S 8, H V 50109, I/A 7 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-46
Empresa: LINOCOMP SL
Administrador Unico
- Guerra Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8615 , F 124, S 8, H M 138662, I/A 3 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28
Empresa: LINOCOMP SL
Administrador Solidario
- Guerra Agudo Antonio
- Guerra Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8615 , F 124, S 8, H M 138662, I/A 3 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28
Empresa: COMUNICACIONES L'HORTA SL
Administrador Unico
- Guerra Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5596, L 2903, F 94, S 8, H V 50109, I/A 6 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-46
Información de GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos