GUERRA CARBAJO ALVARO
Informe ejecutivo de GUERRA CARBAJO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUERRA CARBAJO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EAGLEVIEW 2014 SL | Apoderado | 06/08/2022 | |
CLOS DELS LLOPS SL | Apoderado | 06/08/2022 | |
ALO ASESORAMIENTO INMOBILIARIO SL | Apoderado | 06/08/2022 | |
MANCOYSER MANTENIMIENTO SL | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
EUROGESTION Y ASESORAMIENTO 2008 SL | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
INMOBILIARIA SURPLUS 2006 SL | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
VASALTO TECH AND TALENT SA | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
VENDIS 2012 SL | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
TELECOMUNICACIONES FIRST SERVICES 2000 SL | Administrador Unico | 10/12/2009 | |
LA TABLE DE LAURA SL | Administrador Unico | 03/08/2009 |
VINCULACIONES DE GUERRA CARBAJO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA CARBAJO ALVARO
Empresa: LEGAL CAR SL
Apoderado Solidario
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 70, S 8, H M 151604, I/A 6 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: LEGAL CAR SL
Apoderado Solidario
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 70, S 8, H M 151604, I/A 5 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Empresa: ALO ASESORAMIENTO INMOBILIARIO SL
Apoderado
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43022 , F 130, S 8, H M 228425, I/A 12 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: ACCIDENTE Y TRAFICO SL
Apoderado
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27592 , F 112, S 8, H M 497231, I/A 3 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: CLOS DELS LLOPS SL
Apoderado
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32042 , F 179, S 8, H M 576620, I/A 4 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: EAGLEVIEW 2014 SL
Apoderado
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 96, S 8, H M 574597, I/A 4 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: VENDIS 2012 SL
Apoderado Solidario
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29882 , F 76, S 8, H M 537730, I/A 3 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: VASALTO TECH AND TALENT SA
Apoderado Solidario
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 3, S 8, H M 167452, I/A 15 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: INMOBILIARIA SURPLUS 2006 SL
Apoderado Solidario
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23426 , F 210, S 8, H M 420148, I/A 11 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: EUROGESTION Y ASESORAMIENTO 2008 SL
Apoderado Solidario
- Guerra Carbajo Alvaro
- Lucero Batalla Alberto
- Pinto Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23426 , F 82, S 8, H M 420150, I/A 4 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
VER MAS ACTOS
Información de GUERRA CARBAJO ALVARO
Mostramos los datos de GUERRA CARBAJO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA CARBAJO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos