GUERIN FIGUERAS ANTONIO
Informe ejecutivo de GUERIN FIGUERAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERIN FIGUERAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA MASFARNE SA | Apoderado Solidario | 17/12/2019 | |
CASA MASFARNE SA | Consejero Delegado Solidario | 15/11/2019 | |
CASA MASFARNE SA | Presidente | 15/11/2019 | |
CASA MASFARNE SA | Consejero | 15/11/2019 | |
CASA MASFARNE SA | Apoderado | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE GUERIN FIGUERAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERIN FIGUERAS ANTONIO
Empresa: CASA MASFARNE SA
Apoderado Solidario
- Guerin Figueras Antonio
- Morales Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40510 , F 186, S 8, H B 35368, I/A 74 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Empresa: CASA MASFARNE SA
Consejero Delegado Solidario
- Guerin Figueras Antonio
Consejero
- Casanovas Gimenez Alfonso
- Figueras Bassols Maria Rosa
- Guerin Figueras Antonio
Presidente
- Guerin Figueras Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40510 , F 185, S 8, H B 35368, I/A 72 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: CASA MASFARNE SA
Consejero
- Casanovas Gimenez Alfonso
- Guerin Figueras Antonio
- Olivar Pascual Ignacio
- Ruiz Arciniega Juan Antonio
Presidente
- Guerin Figueras Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40510 , F 185, S 8, H B 35368, I/A 72 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: CASA MASFARNE SA
Consejero
- Casanovas Gimenez Alfonso
- Guerin Figueras Antonio
- Olivar Pascual Ignacio
- Ruiz Arciniega Juan Antonio
Presidente
- Guerin Figueras Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40510 , F 184, S 8, H B 35368, I/A 69 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Empresa: CASA MASFARNE SA
Consejero
- Casanovas Gimenez Alfonso
- Guerin Figueras Antonio
- Olivar Pascual Ignacio
- Ruiz Arciniega Juan Antonio
Presidente
- Guerin Figueras Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40510 , F 183, S 8, H B 35368, I/A 65 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
Empresa: CASA MASFARNE SA
Consejero
- Figueras Bassols Maria Rosa
- Guerin Figueras Antonio
- Olivar De Los Toyos Maria Olga
- Ruiz Arciniega Juan Antonio
Presidente
- Guerin Figueras Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40510 , F 183, S 8, H B 35368, I/A 65 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
Empresa: CHINA 5 M SL
Liquidador Mancomunado
- Bofarull Barnes Jaume
- Guerin Figueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41632 , F 111, S 8, H B 289358, I/A 8 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Empresa: CHINA 5 M SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ayesta Grau Gonzalo
- Guerin Figueras Antonio
- Marsal Colom Jorge
- Puig Alsina Javier
Consejero
- Ayesta Grau Gonzalo
- Guerin Figueras Antonio
- Marsal Colom Jorge
- Puig Alsina Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Guerin Figueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41632 , F 111, S 8, H B 289358, I/A 8 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Empresa: CASA MASFARNE SA
Consejero
- Figueras Bassols Maria Rosa
- Guerin Figueras Antonio
- Olivar De Los Toyos Maria Olga
- Ruiz Arciniega Juan Antonio
Presidente
- Guerin Figueras Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40510 , F 182, S 8, H B 35368, I/A 64 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Empresa: ECOBIKE SL
Administrador Solidario
- Garth Ostern Michelle
- Guerin Figueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42837 , F 71, S 8, H B 278845, I/A 10 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
VER MAS ACTOS
Información de GUERIN FIGUERAS ANTONIO
Mostramos los datos de GUERIN FIGUERAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERIN FIGUERAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos