GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIC ASSISTENCIA SL | Apoderado Solidario | 05/04/2018 |
VINCULACIONES DE GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO
Empresa: VIC ASSISTENCIA SL
Apoderado Solidario
- Guell Puigcercos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22282 , F 149, S 8, H B 34245, I/A 8 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: VIC ASSISTENCIA SL
Administrador
- Guell Puigcercos Francisco
- Serrallonga Verges Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22282 , F 148, S 8, H B 34245, I/A 7 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-08
Empresa: FRANCESC GUELL SA
Administrador Unico
- Guell Puigcercos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 45, S 8, H B 51618, I/A 20 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: FRANCESC GUELL SA
Administrador Unico
- Guell Puigcercos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 42, S 8, H B 51618, I/A 14 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Empresa: FRANCESC GUELL SA
Administrador Unico
- Guell Puigcercos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 42, S 8, H B 51618, I/A 14 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Empresa: FRANCESC GUELL SA
Administrador Unico
- Guell Puigcercos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 41, S 8, H B 51618, I/A 11 N (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-08
Información de GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO
Mostramos los datos de GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUELL PUIGCERCOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos