GUELL BOSCH MONTSERRAT
Informe ejecutivo de GUELL BOSCH MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUELL BOSCH MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCALE SL | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
INCALE SL | Apoderado Solidario | 11/01/2019 | |
DREAMNAMICS INNOVACION SL | Administrador Unico | 04/01/2019 | |
DREAMNAMICS INNOVACION SL | Apoderado | 03/05/2018 |
VINCULACIONES DE GUELL BOSCH MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUELL BOSCH MONTSERRAT
Empresa: INCALE SL
Administrador Unico
- Guell Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38205 , F 94, S 8, H B 85528, I/A 19 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: INCALE SL
Apoderado Solidario
- Guell Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38205 , F 94, S 8, H B 85528, I/A 18 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: DREAMNAMICS INNOVACION SL
Administrador Unico
- Guell Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34805 , F 152, S 8, H M 626082, I/A 6 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: DREAMNAMICS INNOVACION SL
Apoderado
- Guell Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34805 , F 151, S 8, H M 626082, I/A 5 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Información de GUELL BOSCH MONTSERRAT
Mostramos los datos de GUELL BOSCH MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUELL BOSCH MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos