GUASCH NOGUES MARIA
Informe ejecutivo de GUASCH NOGUES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUASCH NOGUES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TYPEFORM SL | Apoderado Solidario | 20/09/2021 | 14/09/2023 |
TYPEFORM SL | Apoderado Solidario | 30/11/2022 | 14/09/2023 |
TYPEFORM SL | Apoderado Solidario | 14/09/2023 | |
SPHERA INVESTMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 29/11/2018 | 31/03/2022 |
SPHERA HEALTH MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 10/12/2018 | 03/03/2022 |
VINCULACIONES DE GUASCH NOGUES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUASCH NOGUES MARIA
Empresa: TYPEFORM SL
Apoderado Solidario
- Colom Jover Jaime
- Daniela Paulina Sikora
- Daniela Paulina Sikora
- David Joseph Okuniev
- De Rojas Dierssen Luis Guillermo
- Guasch Nogues Maria
- Guasch Nogues Maria
- Jenny Buch
- Lecha Soler Joaquim
- Muñoz Ruperez Roberto
- Rangel Labrador Oswaldo Enrique
- Romero Layosa Carlos
- Urban Bolea Daniel
- Urban Bolea Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 117, S 8, H B 421911, I/A 46 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-08
Empresa: TYPEFORM SL
Apoderado Solidario
- De Rojas Dierssen Luis Guillermo
- Guasch Nogues Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48226 , F 59, S 8, H B 421911, I/A 42 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: TYPEFORM SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46962 , F 153, S 8, H B 421911, I/A 34 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
Empresa: SPHERA HEALTH MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Guasch Nogues Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 5, S 8, H B 405298, I/A 7 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Empresa: SPHERA INVESTMENT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Guasch Nogues Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45352 , F 215, S 8, H B 388462, I/A 39 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Información de GUASCH NOGUES MARIA
Mostramos los datos de GUASCH NOGUES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUASCH NOGUES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos