GUASCH LLORET SERGI
Informe ejecutivo de GUASCH LLORET SERGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUASCH LLORET SERGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONS I TURISME RURAL 2020 SL | Apoderado Solidario | 19/01/2024 | |
CHEZ KESSLER SL | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
CHEZ KESSLER SL | Administrador Mancomunado | 17/06/2019 | |
ESTRUCTURES DE FORMIGO CAIFU SL | Administrador Unico | 10/07/2017 | |
SOL D'OR DEGUSTACIO SL | Administrador Unico | 03/04/2017 |
VINCULACIONES DE GUASCH LLORET SERGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUASCH LLORET SERGI
Empresa: INVERSIONS I TURISME RURAL 2020 SL
Apoderado Solidario
- Guasch Lloret Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47652 , F 23, S 8, H B 558324, I/A 3 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: CHEZ KESSLER SL
Apoderado Solidario
- Guasch Lloret Sergi
- Hanneelore Kessler Veber
- Serrano Torrent Josep Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46934 , F 89, S 8, H B 535747, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
Empresa: CHEZ KESSLER SL
Administrador Mancomunado
- Guasch Lloret Sergi
- Hannelore Kessler Veber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46934 , F 88, S 8, H B 535747, I/A 1 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-08
Empresa: ENCOFRATS LA PLANAVIC SL
Administrador Unico
- Guasch Lloret Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32692 , F 25, S 8, H B 213906, I/A 7 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: ESTRUCTURES DE FORMIGO CAIFU SL
Administrador Unico
- Guasch Lloret Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 38, S 8, H B 506815, I/A 1 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Empresa: ENCOFRATS LA PLANAVIC SL
Administrador Unico
- Guasch Lloret Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32692 , F 24, S 8, H B 213906, I/A 5 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Empresa: SOL D'OR DEGUSTACIO SL
Administrador Unico
- Guasch Lloret Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45861 , F 217, S 8, H B 501222, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-08
Información de GUASCH LLORET SERGI
Mostramos los datos de GUASCH LLORET SERGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUASCH LLORET SERGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos