GUASCH GIROS RAUL
Informe ejecutivo de GUASCH GIROS RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUASCH GIROS RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GTEC ALL WOMEN'S FOOTBALL SL | Administrador Solidario | 14/05/2024 |
VINCULACIONES DE GUASCH GIROS RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUASCH GIROS RAUL
Empresa: GTEC ALL WOMEN'S FOOTBALL SL
Administrador Solidario
- Guasch Giros Raul
- Vilajoana Eduardo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615171, I/A 1 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-08
Empresa: ROSERMAT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Guasch Giros Raul
- PRADEM 2007 SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34280 , F 70, S 8, H B 241572, I/A 15 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Empresa: ROSERMAT SL
Consejero
- Guasch Giros Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34280 , F 67, S 8, H B 241572, I/A 12 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Apoderado
- Guasch Giros Raul
- Martinez Miras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42063 , F 71, S 8, H B 400763, I/A 6 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Apoderado
- Guasch Giros Raul
- Martinez Miras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42063 , F 70, S 8, H B 400763, I/A 5 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
Información de GUASCH GIROS RAUL
Mostramos los datos de GUASCH GIROS RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUASCH GIROS RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos