GUASCH GALINDO JUAN ANDRES
Informe ejecutivo de GUASCH GALINDO JUAN ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUASCH GALINDO JUAN ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGURATI GESTION SL | Liquidador Solidario | 14/03/2022 | 14/03/2022 |
ANGURATI GESTION SL | Administrador Solidario | 26/05/2014 | 14/03/2022 |
HEYBAR HOTEL & RESORTS SL | Administrador Solidario | 23/08/2012 | 16/11/2020 |
VINCULACIONES DE GUASCH GALINDO JUAN ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUASCH GALINDO JUAN ANDRES
Empresa: ANGURATI GESTION SL
Liquidador Solidario
- Guasch Galindo Juan Andres
- Tienda Aragon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651 , F 19, S 8, H SS 36618, I/A 2 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-20
Empresa: ANGURATI GESTION SL
Administrador Solidario
- Guasch Galindo Juan Andres
- Tienda Aragon Rafael
Liquidador Solidario
- Guasch Galindo Juan Andres
- Tienda Aragon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651 , F 19, S 8, H SS 36618, I/A 2 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-20
Empresa: HEYBAR HOTEL & RESORTS SL
Administrador Solidario
- Guasch Galindo Juan Andres
- Tienda Aragon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 131, S 8, H SS 34638, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-20
Empresa: ANGURATI GESTION SL
Administrador Solidario
- Guasch Galindo Juan Andres
- Tienda Aragon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651 , F 17, S 8, H SS 36618, I/A 1 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-20
Empresa: HEYBAR HOTEL & RESORTS SL
Administrador Solidario
- Guasch Galindo Juan Andres
- Tienda Aragon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 130, S 8, H SS 34638, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-20
Información de GUASCH GALINDO JUAN ANDRES
Mostramos los datos de GUASCH GALINDO JUAN ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUASCH GALINDO JUAN ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos