GUARINO CAPO EVA
Informe ejecutivo de GUARINO CAPO EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUARINO CAPO EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENORCA REFORMA SL | Apoderado | 31/01/2024 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSE Y DANI SL | Apoderado | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE GUARINO CAPO EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUARINO CAPO EVA
Empresa: MENORCA REFORMA SL
Apoderado
- Guarino Capo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 13, S 8, H IM 7891, I/A 3 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
Empresa: CONSTRUCCIONES GUARI 2005 SL
Apoderado
- Guarino Capo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 132, S 8, H IM 4538, I/A 6 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-07
Apoderado
- Guarino Capo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 75 , F 80, S 8, H IM 3798, I/A 7 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-07
Empresa: PROMOCIONES PROMETE 2005 SL
Apoderado
- Guarino Capo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 112, S 8, H IM 4600, I/A 7 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-07
Empresa: CONSTRUCCIONES GUARI 2005 SL
Apoderado
- Guarino Capo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 131, S 8, H IM 4538, I/A 2 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07
Información de GUARINO CAPO EVA
Mostramos los datos de GUARINO CAPO EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUARINO CAPO EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos