GUARDIA YAÑEZ JOSE
Informe ejecutivo de GUARDIA YAÑEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUARDIA YAÑEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA MUNTANYANS SA | Consejero | 16/08/2024 | |
INMOBILIARIA MUNTANYANS SA | Presidente | 16/08/2024 | |
INMOBILIARIA MUNTANYANS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/08/2024 |
VINCULACIONES DE GUARDIA YAÑEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUARDIA YAÑEZ JOSE
Empresa: INMOBILIARIA MUNTANYANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Portero Llorenc
- Guardia Yañez Jose
- Marti Rubi Meritxell
Consejero
- Banus Portero Llorenc
- Guardia Marti Roger
- Guardia Marti Sergi
- Guardia Yañez Jose
- Marti Rubi Meritxell
Presidente
- Guardia Yañez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54094, I/A 22 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: INMOBILIARIA MUNTANYANS SA
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Jose
- Marti Rubi Meritxell
Consejero
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Jose
- Marti Rubi Meritxell
Presidente
Secretario
- Guardia Yañez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54094, I/A 22 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: MECESA COMERCIAL IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37163 , F 63, S 8, H M 663237, I/A 2 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: INMOBILIARIA MUNTANYANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Jose
- Marti Rubi Meritxell
Consejero
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Jose
- Marti Rubi Meritxell
Presidente
Secretario
- Guardia Yañez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 5, S 8, H B 54094, I/A 21 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-08
Empresa: MECESA COMERCIAL IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37163 , F 61, S 8, H M 663237, I/A 1 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: INMOBILIARIA MUNTANYANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Consejero
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 5, S 8, H B 54094, I/A 20 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-08
Empresa: MECANICA EGARENSE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Consejero
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7424 , F 117, S 8, H B 95154, I/A 42 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: INMOBILIARIA MUNTANYANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Consejero
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 4, S 8, H B 54094, I/A 18 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-08
Empresa: INMOBILIARIA MUNTANYANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Consejero
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 3, S 8, H B 54094, I/A 17 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-08
Empresa: INMOBILIARIA MUNTANYANS SA
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Bonet Salvador
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Consejero
- Banus Garcia Llorenc
- Guardia Bonet Salvador
- Guardia Yañez Enrique
- Guardia Yañez Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 3, S 8, H B 54094, I/A 17 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-08
VER MAS ACTOS
Información de GUARDIA YAÑEZ JOSE
Mostramos los datos de GUARDIA YAÑEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUARDIA YAÑEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos