GUARDADO URIETA VALENTIN
Informe ejecutivo de GUARDADO URIETA VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUARDADO URIETA VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISERCOM SA | Secretario | 02/07/2009 | |
DISERCOM SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/07/2009 | |
DISERCOM SA | Consejero | 02/07/2009 |
VINCULACIONES DE GUARDADO URIETA VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUARDADO URIETA VALENTIN
Empresa: DISERCOM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
Consejero
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
- Jimenez Herrero Irene-juana
Presidente
Secretario
- Guardado Urieta Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 54774, I/A 13 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: DISERCOM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
Consejero
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
- Jimenez Herrero Irene-juana
Presidente
Secretario
- Guardado Urieta Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 60, S 8, H M 54774, I/A 12 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: DISERCOM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
Consejero
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
- Jimenez Herrero Irene-juana
Presidente
Secretario
- Guardado Urieta Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 60, S 8, H M 54774, I/A 11 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Empresa: DISERCOM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
Consejero
- Flores Sanchez Adolfo-carlos
- Guardado Urieta Valentin
- Jimenez Herrero Irene-juana
Presidente
Secretario
- Guardado Urieta Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 60, S 8, H M 54774, I/A 10 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-28
Información de GUARDADO URIETA VALENTIN
Mostramos los datos de GUARDADO URIETA VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUARDADO URIETA VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos