GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOFRA SA | Apoderado | 08/05/2023 | |
JOFRA SA | Administrador Unico | 10/04/2014 | 20/04/2023 |
VINCULACIONES DE GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO
Empresa: JOFRA SA
Apoderado
- Ceron Machado Lorenzo
- Ceron Machado Lorenzo
- Garcia Arguelles Jesus Angel
- Guardado Isturiz Jose Antonio
- Guardado Otamendi Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 41, S 8, H AS 10058, I/A 38 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-33
Empresa: JOFRA SA
Administrador Unico
- Guardado Isturiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 36, S 8, H AS 10058, I/A 37 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-33
Empresa: JOFRA SA
Administrador Unico
- Guardado Isturiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 36, S 8, H AS 10058, I/A 35 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-33
Empresa: JOFRA SA
Administrador Unico
- Guardado Isturiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 34, S 8, H AS 10058, I/A 29 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-33
Información de GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUARDADO ISTURIZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos