GUALDA SANCHO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GUALDA SANCHO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUALDA SANCHO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SION COWORKING SL | Administrador Unico | 02/03/2022 | |
KONVERXO SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 23/02/2022 | |
KONVERXO SOLUCIONES SL | Socio Unico | 23/02/2022 | |
OMNIA CASTILLA Y LEON SL | Administrador Unico | 14/02/2020 | |
TOTALFAN VALLADOLID SL | Administrador Unico | 12/11/2019 | |
TOTALFAN CYL SL | Administrador Unico | 12/11/2019 | |
TOTALFAN LA RIOJA SL | Administrador Unico | 12/11/2019 | |
PASTA QUICK SL | Socio Unico | 20/06/2019 | |
PASTA QUICK SL | Administrador Unico | 20/06/2019 | |
PUCELA BROKERS SL | Administrador Unico | 21/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUALDA SANCHO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUALDA SANCHO JOSE MANUEL
Empresa: CONSTRUYE-T FORMACION SL
Liquidador
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 149, S 8, H VA 31725, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: CONSTRUYE-T FORMACION SL
Administrador Unico
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 149, S 8, H VA 31725, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: VOLUMEM TALENT RECLUTING SL
Liquidador
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 126, S 8, H VA 31719, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: VOLUMEM TALENT RECLUTING SL
Administrador Unico
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 126, S 8, H VA 31719, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: MOBINORTE SL
Liquidador
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 87, S 8, H VA 33839, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: MOBINORTE SL
Administrador Unico
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 87, S 8, H VA 33839, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: SION COWORKING SL
Administrador Unico
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 151, S 8, H VA 32977, I/A 1 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-47
Empresa: KONVERXO SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 104, S 8, H VA 32966, I/A 1 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-47
Empresa: KONVERXO SOLUCIONES SL
Socio Único
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 104, S 8, H VA 32966, I/A 1 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-47
Empresa: CONSTRUYE-T FORMACION SL
Administrador Unico
- Gualda Sancho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 147, S 8, H VA 31725, I/A 1 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-47
VER MAS ACTOS
Información de GUALDA SANCHO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GUALDA SANCHO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUALDA SANCHO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos