GUAL MUÑOZ MARCOS
Informe ejecutivo de GUAL MUÑOZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUAL MUÑOZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA | Secretario | 26/09/2019 | |
INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/09/2019 | |
INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA | Consejero | 26/09/2019 | |
AGRINATUR 2016 SL | Administrador Unico | 05/08/2016 | |
BAGU SL | Administrador Unico | 15/12/2010 |
VINCULACIONES DE GUAL MUÑOZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUAL MUÑOZ MARCOS
Empresa: INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
- Serisuelo Torres Vicente Jose
Consejero
- Beltran Delforge Juan Pedro
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
- Llusar Vicent Jorge Mariano
- Malo Moreno Manuel
- Marques Llusar Javier
- Mecho Casabo Vicente
- Mecho Segarra Juan Bautista
- Morella Claramonte Sergio
- Rubert Trullols Santiago
- Sanahuja Ventura Manuel
- Serisuelo Torres Vicente Jose
- Torres Forner David
- Torres Nebot Jose Pascual
- Uso Prades Javier
- Vicent Zaragoza Vicente
Presidente
Secretario
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521, L 1083, F 131, S 8, H CS 31483, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-12
Empresa: INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
Consejero
- Beltran Delforge Juan Pedro
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
- Llusar Vicent Jorge Mariano
- Malo Moreno Manuel
- Marques Llusar Javier
- Mecho Casabo Vicente
- Mecho Segarra Juan Bautista
- Morella Claramonte Sergio
- Pla Broch Pascual
- Rubert Trullols Santiago
- Sanahuja Ventura Manuel
- Serisuelo Torres Vicente Jose
- Torres Forner David
- Torres Nebot Jose Pascual
- Uso Prades Javier
Presidente
Secretario
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521, L 1083, F 131, S 8, H CS 31483, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-12
Empresa: AGRINATUR 2016 SL
Administrador Unico
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710, L 1271, F 99, S 8, H CS 39094, I/A 1 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-12
Empresa: INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
Consejero
- Beltran Delforge Juan Pedro
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
- Llusar Vicent Jorge Mariano
- Malo Moreno Manuel
- Marques Llusar Javier
- Mecho Casabo Vicente
- Mecho Segarra Juan Bautista
- Morella Claramonte Sergio
- Pla Broch Pascual
- Rubert Trullols Santiago
- Serisuelo Torres Vicente Jose
- Torres Forner David
- Torres Nebot Jose Pascual
- Uso Prades Javier
Presidente
Secretario
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521, L 1083, F 130, S 8, H CS 31483, I/A 6 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-12
Empresa: INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
Consejero
- Beltran Delforge Juan Pedro
- Castello Ripolles Vicente Alfredo
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Beltran Benjamin
- Garcia Segarra Rodolfo Francisco
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
- Llusar Barelles Joaquin
- Llusar Vicent Javier Francisco
- Mecho Casabo Vicente
- Mecho Segarra Juan Bautista
- Morella Claramonte Sergio
- Pla Broch Pascual
- Remolar Personat Jose Antonio
- Rubert Trullols Santiago
- Serisuelo Torres Vicente Jose
- Torres Corell Jose
- Uso Prades Javier
Presidente
Secretario
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521, L 1083, F 130, S 8, H CS 31483, I/A 6 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-12
Empresa: BAGU SA
Administrador Unico
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781, L 348, F 225, S 8, H CS 3869, I/A 31 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-12
Empresa: FORTEA Y SABATER SA
Consejero Delegado Solidario
- Gual Muñoz Marcos
- Gual Muñoz Maria Sara
Consejero
- Gual Muñoz Marcos
- Gual Muñoz Maria Sara
- Muñoz Bobaira Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Gual Muñoz Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 358, F 223, S 8, H CS 3394, I/A 17 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-12
Empresa: FORTEA Y SABATER SA
Consejero Delegado Solidario
- Gual Muñoz Marcos
- Gual Muñoz Maria Sara
Consejero
- Gual Muñoz Marcos
- Gual Muñoz Maria Sara
- Muñoz Bobaira Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Gual Muñoz Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 358, F 223, S 8, H CS 3394, I/A 16 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-12
Empresa: BAGU SA
Administrador Unico
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781, L 348, F 224, S 8, H CS 3869, I/A 28 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-12
Empresa: INVESTIGACION CITRICOLA CASTELLON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
Consejero
- Beltran Delforge Juan Pedro
- Castello Ripolles Vicente Alfredo
- Franch Montolio Emilio
- Garcia Beltran Benjamin
- Garcia Segarra Rodolfo Francisco
- Garcia Vicent Jorge Vicente
- Gual Muñoz Marcos
- Llusar Barelles Joaquin
- Llusar Vicent Javier Francisco
- Mecho Casabo Vicente
- Mecho Segarra Juan Bautista
- Morella Claramonte Sergio
- Pla Broch Pascual
- Remolar Personat Jose Antonio
- Rubert Trullols Santiago
- Serisuelo Torres Vicente Jose
- Torres Corell Jose
- Uso Prades Javier
Presidente
Secretario
- Gual Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521, L 1083, F 127, S 8, H CS 31483, I/A 1 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-12
Información de GUAL MUÑOZ MARCOS
Mostramos los datos de GUAL MUÑOZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUAL MUÑOZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos