GUAL GUAL TERESA PILAR
Informe ejecutivo de GUAL GUAL TERESA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUAL GUAL TERESA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOREST CONSTRUYE SL | Administrador Unico | 03/08/2022 | 10/11/2023 |
PROMO REST LAUREANO SL | Administrador Unico | 18/12/2018 | 23/05/2022 |
VINCULACIONES DE GUAL GUAL TERESA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUAL GUAL TERESA PILAR
Empresa: PROMOREST CONSTRUYE SL
Administrador Unico
- Gual Gual Teresa Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 1437, F 91, S 8, H CS 45645, I/A 2 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-12
Empresa: PROMOREST CONSTRUYE SL
Administrador Unico
- Gual Gual Teresa Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 1437, F 90, S 8, H CS 45645, I/A 1 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-12
Empresa: PROMO REST LAUREANO SL
Administrador Unico
- Gual Gual Teresa Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 457, F 166, S 8, H CS 12637, I/A 6 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-12
Empresa: PROMO REST LAUREANO SL
Administrador Unico
- Gual Gual Teresa Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 457, F 166, S 8, H CS 12637, I/A 5 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-12
Información de GUAL GUAL TERESA PILAR
Mostramos los datos de GUAL GUAL TERESA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUAL GUAL TERESA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos