GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPERFIL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2015 | 21/03/2017 |
EUROPERFIL SA | Apoderado | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA
Empresa: EUROPERFIL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Farres Queralt Manuel
- Gual Campabadal Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44829 , F 218, S 8, H B 43974, I/A 89 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Empresa: EUROPERFIL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gual Campabadal Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44829 , F 212, S 8, H B 43974, I/A 82 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-08
Empresa: EUROPERFIL SA
Apoderado
- Gual Campabadal Jose Maria
- Pellisa Revuelta Fernando
- Tallon Gude Manuel Antonio
- Ylla Monforte Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42476 , F 74, S 8, H B 43974, I/A 66 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Información de GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA
Mostramos los datos de GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUAL CAMPABADAL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos