GUADAS SANZ LORENA
Informe ejecutivo de GUADAS SANZ LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUADAS SANZ LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAINT INDUSTRIAL QUALIFIED SL | Administrador Unico | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE GUADAS SANZ LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUADAS SANZ LORENA
Empresa: LA AMIGA DE LA NOVIA SL
Liquidador Solidario
- Guadas Sanz Lorena
- Salvador Martinez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9968, L 7250, F 168, S 8, H V 165527, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Empresa: LA AMIGA DE LA NOVIA SL
Administrador Solidario
- Guadas Sanz Lorena
- Salvador Martinez Estefania
Liquidador Solidario
- Guadas Sanz Lorena
- Salvador Martinez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9968, L 7250, F 168, S 8, H V 165527, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Empresa: LA AMIGA DE LA NOVIA SL
Administrador Solidario
- Guadas Sanz Lorena
- Salvador Martinez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9968, L 7250, F 167, S 8, H V 165527, I/A 1 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-46
Empresa: PAINT INDUSTRIAL QUALIFIED SL
Administrador Unico
- Guadas Sanz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9600, L 6882, F 140, S 8, H V 152965, I/A 1 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-46
Información de GUADAS SANZ LORENA
Mostramos los datos de GUADAS SANZ LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUADAS SANZ LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos