GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SA | Apoderado | 06/08/2024 | |
PRS GETAFE B SL | Apoderado | 30/07/2024 | |
PRS GETAFE A SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2024 | |
SAVILLS BARCELONA SA | Apoderado Mancomunado | 22/03/2024 | |
PRS VALLECAS SL | Apoderado | 27/10/2023 | |
STRAIN INVESTMENTS SL | Apoderado | 08/08/2023 | |
VALLECAS PROPCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2022 | |
ZONA FRANCA GLOBAL BARCELONA SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2022 | |
LA MORALEJA BUSINESS RESORT SL | Apoderado Mancomunado | 18/01/2022 | |
CATELLA WE 03 SPAIN SL | Apoderado | 19/04/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS
Empresa: SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 241690, I/A 75 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 241690, I/A 74 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 241690, I/A 73 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: PRS GETAFE A SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 725726, I/A 10 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: PRS GETAFE B SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 726730, I/A 10 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: SAVILLS BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 197, S 8, H B 146564, I/A 61 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-08
Empresa: CATELLA WE 01-SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34931 , F 89, S 8, H M 628222, I/A 7 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Empresa: PRS VALLECAS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 175, S 8, H M 726728, I/A 9 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: STRAIN INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 216, S 8, H M 714568, I/A 8 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: PATRIZIA HOZ 31 SL
Apoderado
- Alvarez Blazquez Maria Jose
- Arroyo Caballero Alfonso
- Becker Gerold
- Benack Kristin
- Butner Frank
- Calvo Escamilla Raul
- Cranz Stefanie
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Jimenez Daniel
- Godineau Nathalie Winkelmann Geb
- Guadaño Garcia Jose Luis
- Herber Ralf-peter
- Hoeth Marion
- Jan Wangermann
- Kersch Irmgard Linker Geb
- Mc Bee Nidia
- Miehe Heike
- Muhl-lassen Doris
- Mutlu Bahri
- Perll Ulrich
- Salamanca Cuevas Victor
- Scheel Mark
- Scheib Bernhard
- Schmelzer Frank
- Schmidt Dagmar
- Sus Claudia
- Wangermann Jan Michael
- Weber-brust Marcus
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42001 , F 163, S 8, H M 687634, I/A 13 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
VER MAS ACTOS
Información de GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS
Mostramos los datos de GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUADAÑO GARCIA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos