GUADALL BLANCAFORT JORDI
Informe ejecutivo de GUADALL BLANCAFORT JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUADALL BLANCAFORT JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL | Apoderado Solidario | 23/05/2023 | |
EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL | Consejero | 20/04/2021 | |
ZYRCULAR BRANDS SL | Apoderado Solidario | 09/02/2021 | |
ZYRCULAR PLANT SL | Apoderado Solidario | 09/02/2021 | |
ZYRCULAR PROTEIN LABS SL | Apoderado | 05/02/2021 | |
EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL | Apoderado Solidario | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE GUADALL BLANCAFORT JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUADALL BLANCAFORT JORDI
Empresa: EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL
Apoderado Solidario
- Guadall Blancafort Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46581 , F 168, S 8, H B 514088, I/A 6 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Guadall Blancafort Jordi
- Morera Serentill Albert
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46245 , F 7, S 8, H B 514088, I/A 5 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Empresa: ZYRCULAR PLANT SL
Apoderado Solidario
- Guadall Blancafort Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40109 , F 53, S 8, H M 712790, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: ZYRCULAR BRANDS SL
Apoderado Solidario
- Guadall Blancafort Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40109 , F 63, S 8, H M 712791, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: ZYRCULAR PROTEIN LABS SL
Apoderado
- Guadall Blancafort Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40472 , F 154, S 8, H M 718584, I/A 2 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL
Apoderado Solidario
- Guadall Blancafort Jordi
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46245 , F 3, S 8, H B 514088, I/A 2 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-08
Información de GUADALL BLANCAFORT JORDI
Mostramos los datos de GUADALL BLANCAFORT JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUADALL BLANCAFORT JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos