GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR
Informe ejecutivo de GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAFINCA ASSET MANAGEMENT SL | Socio Unico | 02/11/2018 | 10/12/2020 |
ARKANA ASSET MANAGEMENT SL | Socio Unico | 12/11/2018 | 20/12/2018 |
VINCULACIONES DE GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR
Empresa: ADMARA CAPITAL SL
Socio Único
- Grupo La Finca Promociones Y Conciertos Inmobiliar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38349 , F 17, S 8, H M 682300, I/A 1 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Empresa: LA FINCA ASSET MANAGEMENT SL
Socio Único
- Grupo La Finca Promociones Y Conciertos Inmobiliar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38323 , F 72, S 8, H M 681860, I/A 1 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Información de GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR
Mostramos los datos de GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRUPO LA FINCA PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos