GRUNERT SEBASTIAN
Informe ejecutivo de GRUNERT SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRUNERT SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GU RACING SCHOOL SL | Administrador Unico | 17/02/2011 |
VINCULACIONES DE GRUNERT SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRUNERT SEBASTIAN
Empresa: ALL-SPORTS RACING SCHOOL SL
Apoderado
- Grunert Sebastian
- Perello Panzer Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 184, S 8, H PM 70404, I/A 7 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-07
Empresa: CIRCUIT LLUCMAJOR SL
Apoderado
- Grunert Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 151, S 8, H PM 72773, I/A 7 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-07
Empresa: ALL-SPORTS RACING SCHOOL SL
Administrador Unico
- Grunert Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 182, S 8, H PM 70404, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-07
Empresa: CIRCUIT LLUCMAJOR SL
Apoderado
- Grunert Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 150, S 8, H PM 72773, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
Empresa: ALL-SPORTS RACING SCHOOL SL
Administrador Unico
- Grunert Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 182, S 8, H PM 70404, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-07
Empresa: ALL-SPORTS RACING SCHOOL SL
Apoderado
- Grunert Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 182, S 8, H PM 70404, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Empresa: GU RACING SCHOOL SL
Administrador Unico
- Grunert Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 29, S 8, H PM 67016, I/A 1 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-07
Información de GRUNERT SEBASTIAN
Mostramos los datos de GRUNERT SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRUNERT SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos