GROMATZKY EDUARDO
Informe ejecutivo de GROMATZKY EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GROMATZKY EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTHCARE MX HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2024 | |
BALARAMA SPAIN HOLDING SL | Apoderado | 27/11/2023 | |
BALARAMA SPAIN HOLDING SL | Consejero | 22/08/2023 | |
HEALTHCARE MX HOLDINGS SL | Consejero | 12/06/2023 | |
HEALTHCARE MX HOLDINGS SL | Apoderado | 12/06/2023 |
VINCULACIONES DE GROMATZKY EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROMATZKY EDUARDO
Empresa: HEALTHCARE MX HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 96, S 8, H M 786604, I/A 5 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: BALARAMA SPAIN HOLDING SL
Apoderado
- Chona Beltran Diego Andres
- Chona Beltran Diego Andres
- Chona Beltran Diego Andres
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gromatzky Eduardo
- Gromatzky Eduardo
- Gromatzky Eduardo
- Lecuona Otsuka Yulia Junko
- Ortega Sanchez Ruben
- Saez Serrano Sara
- Saez Serrano Sara
- Saez Serrano Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44077 , F 69, S 8, H M 777460, I/A 7 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: BALARAMA SPAIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gromatzky Eduardo
Apoderado Solidario
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gromatzky Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44077 , F 69, S 8, H M 777460, I/A 7 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: BALARAMA SPAIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Gromatzky Eduardo
Apoderado Solidario
- Gromatzky Eduardo
Consejero
- Chona Beltran Diego Andres
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gromatzky Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44077 , F 68, S 8, H M 777460, I/A 6 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: LONARRU INVERSIONES SL
Apoderado
Consejero
- Chona Beltran Diego Andres
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gromatzky Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 64, S 8, H M 786604, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Información de GROMATZKY EDUARDO
Mostramos los datos de GROMATZKY EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROMATZKY EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos