GROLLIER CHRISTIE
Informe ejecutivo de GROLLIER CHRISTIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GROLLIER CHRISTIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORVIETO INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 31/03/2023 | |
BALA MARBELLA SL | Administrador Unico | 13/06/2016 | |
BALA MARBELLA SL | Apoderado | 28/11/2013 |
VINCULACIONES DE GROLLIER CHRISTIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROLLIER CHRISTIE
Empresa: ORVIETO INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6314, L 5222, F 130, S 8, H MA173328, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: PROMOSTYLE OBRAS Y REFORMAS 2004 SL
Liquidador
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 2531, F 189, S 8, H MA 72055, I/A 5 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-29
Empresa: PROMOSTYLE OBRAS Y REFORMAS 2004 SL
Administrador Unico
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 2531, F 189, S 8, H MA 72055, I/A 5 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-29
Empresa: BALA MARBELLA SL
Administrador Unico
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086, L 999, F 178, S 8, H MA 30887, I/A 11 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-29
Empresa: BALA MARBELLA SL
Apoderado
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086, L 999, F 177, S 8, H MA 30887, I/A 10 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-29
Empresa: BALA MARBELLA SL
Administrador Unico
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086, L 999, F 176, S 8, H MA 30887, I/A 6 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-29
Empresa: IAFA GROUP E HIJOS SL
Socio Único
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090, L 3001, F 17, S 8, H MA 85378, I/A 4 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-29
Empresa: PROMOSTYLE OBRAS Y REFORMAS 2004 SL
Administrador Unico
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 2531, F 188, S 8, H MA 72055, I/A 3 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Empresa: PROMOSTYLE OBRAS Y REFORMAS 2004 SL
Socio Único
- Grollier Christie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 2531, F 188, S 8, H MA 72055, I/A 3 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de GROLLIER CHRISTIE
Mostramos los datos de GROLLIER CHRISTIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROLLIER CHRISTIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos