GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB
Informe ejecutivo de GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDEA REAL ESTATE SL | Apoderado | 01/10/2013 | |
ALDEA REAL ESTATE SL | Apoderado | 26/07/2011 | 01/10/2013 |
ALDEA REAL ESTATE SL | Apoderado | 30/11/2010 | 01/10/2013 |
SERVATIUS SHOPPING MALL SL | Apoderado Mancomunado | 16/02/2011 | 01/10/2013 |
PARTICIPATIONS RESTRUCTURING SPAIN HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB
Empresa: SERVATIUS SHOPPING MALL SL
Apoderado Mancomunado
- Groenhof Brucht Klaas Jacob
- Groenholf Brucht Klaas Jacob
- Van Balen Blanken Maurits Philip
- Van Dijk Jacobus Johannes
- Van Dijk Jacobus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27923 , F 66, S 8, H M 503281, I/A 13 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29806 , F 38, S 8, H M 503278, I/A 14 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Empresa: ALDEA REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Advocaat Johannes Wilhelmus Arnoldus
- Groenholf Brucht Klaas Jacob
- Groenholf Brucht Klaas Jacob
- Van Balen Blanken Maurits Philip
- Van Dijk Jacobus Johannes
- Van Dijk Jacobus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 125, S 8, H M 503279, I/A 14 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Empresa: ALDEA REAL ESTATE SL
Apoderado
- Advocaat Johannes Wilhelmus Arnoldus
- Groenholf Brucht Klaas Jacob
- Van Balen Blanken Maurits Philip
- Van Dijk Jacobus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27923 , F 49, S 8, H M 503279, I/A 10 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: SERVATIUS SHOPPING MALL SL
Apoderado Mancomunado
- Bleker Alwin Johan
- Groenholf Brucht Klaas Jacob
- Martens Jelle Johannes
- Olland Michiel Peter
- Overbeek Reinout
- Van Dijk Jacobus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27923 , F 61, S 8, H M 503281, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Apoderado Mancomunado
- Bleker Alwin Johan
- Groenholf Brucht Klaas Jacob
- Martens Jelle Johannes
- Olland Michiel Peter
- Overbeek Reinout
- Van Dijk Jacobus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27923 , F 37, S 8, H M 503278, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Empresa: ALDEA REAL ESTATE SL
Apoderado
- Bleker Alwin Johan
- Groenholf Brucht Klaas Jacob
- Martens Jelle Johannes
- Olland Michiel Peter
- Overbeek Reinout
- Van Dijk Jacobus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27923 , F 45, S 8, H M 503279, I/A 4 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
Información de GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB
Mostramos los datos de GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROENHOLF BRUCHT KLAAS JACOB, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos