GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO
Informe ejecutivo de GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIDI ACTIVIDADES EDUCATIVAS SL | Administrador Unico | 08/11/2019 | |
CIDI VIAJES AL EXTRANJERO SL | Administrador Unico | 12/03/2013 | |
CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SA | Administrador Unico | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO
Empresa: ASTRO FORMACION SL
Administrador Unico
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19456 , F 34, S 8, H M 341418, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Empresa: DIDAMAS SA
Administrador Unico
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 192, S 8, H M 72343, I/A 11 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: DIDAMAS SA
Administrador Unico
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 192, S 8, H M 72343, I/A 10 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Empresa: CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SA
Administrador Unico
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 203, S 8, H M 72342, I/A 19 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SA
Administrador Unico
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 177, S 8, H M 72342, I/A 17 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Empresa: CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SA
Administrador Solidario
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
- Grinbank Zinovoy Jorge Osvaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 177, S 8, H M 72342, I/A 17 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Empresa: DIDAMAS SA
Administrador Unico
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 190, S 8, H M 72343, I/A 9 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Empresa: DIDAMAS SA
Administrador Solidario
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
- Grinbank Zinovoy Jorge Osvaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 190, S 8, H M 72343, I/A 9 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Empresa: DIDAMAS SA
Administrador Solidario
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
- Grinbank Zinovoy Jorge Osvaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 188, S 8, H M 72343, I/A 7 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: DIDAMAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Goldzac Rosemberg Sara
- Grinbank Goldzac Diego-luciano
- Grinbank Zinovoy Jorge Osvaldo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 188, S 8, H M 72343, I/A 7 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
VER MAS ACTOS
Información de GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO
Mostramos los datos de GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRINBANK GOLDZAC DIEGO-LUCIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos