GRIMALT PINOS MERCEDES
Informe ejecutivo de GRIMALT PINOS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRIMALT PINOS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORBITRANS LOGISTMETAL SL | Apoderado | 22/10/2018 | |
DIGICAT FORUM SL | Administrador Unico | 13/07/2018 |
VINCULACIONES DE GRIMALT PINOS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRIMALT PINOS MERCEDES
Empresa: ORBITRANS LOGISTMETAL SL
Apoderado
- Grimalt Pinos Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36855 , F 195, S 8, H M 659630, I/A 4 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: DIGICAT FORUM SL
Administrador Unico
- Grimalt Pinos Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46271 , F 61, S 8, H B 514814, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: SVAROG BUSINESS SL
Administrador Unico
- Grimalt Pinos Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 219, S 8, H B 390944, I/A 4 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Empresa: SVAROG BUSINESS SL
Administrador Unico
- Grimalt Pinos Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 219, S 8, H B 390944, I/A 3 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Información de GRIMALT PINOS MERCEDES
Mostramos los datos de GRIMALT PINOS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRIMALT PINOS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos