GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR
Informe ejecutivo de GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL ADS PROFESSIONAL GROUP SL | Apoderado | 01/08/2024 | |
GRUPO FORMAPLUS ESTUDIOS SL | Administrador Unico | 17/06/2013 |
VINCULACIONES DE GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR
Empresa: DIGITAL ADS PROFESSIONAL GROUP SL
Apoderado
- Grimalt Brasseleur Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220031, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-46
Empresa: HALO HALO TELECOMUNICATIONS GROUP SL
Liquidador Unico
- Grimalt Brasseleur Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10037, L 7319, F 109, S 8, H V 167874, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46
Empresa: HALO HALO TELECOMUNICATIONS GROUP SL
Administrador Unico
- Grimalt Brasseleur Vladimir
Liquidador Unico
- Grimalt Brasseleur Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10037, L 7319, F 109, S 8, H V 167874, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46
Empresa: HALO HALO TELECOMUNICATIONS GROUP SL
Administrador Unico
- Grimalt Brasseleur Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10037, L 7319, F 108, S 8, H V 167874, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Empresa: GRUPO FORMAPLUS ESTUDIOS SL
Administrador Unico
- Grimalt Brasseleur Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 128, S 8, H A 135295, I/A 1 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-03
Información de GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR
Mostramos los datos de GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRIMALT BRASSELEUR VLADIMIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos