GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE
Informe ejecutivo de GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORSIFUER SL | Socio Unico | 30/03/2023 | |
CORSIFUER SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
OLIVOCORSO SL | Administrador Unico | 03/10/2019 | |
OLIVOCORSO SL | Socio Unico | 03/10/2019 |
VINCULACIONES DE GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE
Empresa: CORSIFUER SL
Socio Único
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 47, S 8, H IF 8445, I/A 4 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-35
Empresa: CORSIFUER SL
Administrador Unico
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 47, S 8, H IF 8445, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-35
Empresa: CORSIFUER SL
Administrador Solidario
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
- Rousset Jean Paul Antoine Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 47, S 8, H IF 8445, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-35
Empresa: OLIVOCORSO SL
Socio Único
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 37, S 8, H IF 8443, I/A 3 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-35
Empresa: OLIVOCORSO SL
Administrador Unico
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 37, S 8, H IF 8443, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-35
Empresa: OLIVOCORSO SL
Administrador Solidario
- Bastelica Nathalie Anne Cecile
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 37, S 8, H IF 8443, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-35
Empresa: CORSIFUER SL
Administrador Solidario
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
- Rousset Jean Paul Antoine Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 47, S 8, H IF 8445, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-35
Empresa: CORSIFUER SL
Administrador Unico
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 47, S 8, H IF 8445, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-35
Empresa: CORSIFUER SL
Administrador Unico
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 46, S 8, H IF 8445, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-35
Empresa: OLIVOCORSO SL
Administrador Solidario
- Bastelica Nathalie Anne Cecile
- Grimaldi Frederic Ange Antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 36, S 8, H IF 8443, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-35
Información de GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE
Mostramos los datos de GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRIMALDI FREDERIC ANGE ANTOINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos