GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS
Informe ejecutivo de GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOOK ESTHETIQUE SL | Administrador Mancomunado | 15/10/2018 | 21/12/2023 |
LOOK ESTHETIQUE SL | Liquidador | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
MZTEC SPAIN SL | Administrador Unico | 11/02/2015 | 01/04/2016 |
VINCULACIONES DE GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS
Empresa: LOOK ESTHETIQUE SL
Liquidador
- Grillon Christophe Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38204 , F 101, S 8, H M 679802, I/A 3 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: LOOK ESTHETIQUE SL
Administrador Mancomunado
- Gavira Gamayo Jose Rafael
- Grillon Christophe Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38204 , F 101, S 8, H M 679802, I/A 3 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: LOOK ESTHETIQUE SL
Administrador Mancomunado
- Gavira Gamayo Jose Rafael
- Grillon Christophe Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38204 , F 101, S 8, H M 679802, I/A 2 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Empresa: MZTEC SPAIN SL
Administrador Unico
- Grillon Christophe Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33096 , F 71, S 8, H M 595654, I/A 3 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-28
Empresa: MZTEC SPAIN SL
Administrador Unico
- Grillon Christophe Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33096 , F 64, S 8, H M 595654, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Información de GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS
Mostramos los datos de GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRILLON CHRISTOPHE NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos