GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO
Informe ejecutivo de GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIÑA BLANCA SL | Administrador Unico | 28/03/2019 | 25/11/2021 |
BLOGGERS ESTETICA Y BELLEZA SL | Administrador Unico | 14/11/2017 | 07/04/2021 |
VINCULACIONES DE GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO
Empresa: ABLE PHARMA SL
Administrador Unico
- Grijalba Aperte Cristian Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46824 , F 101, S 8, H B 532114, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Empresa: BLOGGERS ESTETICA Y BELLEZA SL
Administrador Unico
- Grijalba Aperte Cristian Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46151 , F 66, S 8, H B 511137, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: ABLE PHARMA SL
Administrador Unico
- Grijalba Aperte Cristian Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46824 , F 100, S 8, H B 532114, I/A 1 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: BLOGGERS ESTETICA Y BELLEZA SL
Administrador Unico
- Grijalba Aperte Cristian Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46151 , F 64, S 8, H B 511137, I/A 1 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Información de GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO
Mostramos los datos de GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRIJALBA APERTE CRISTIAN ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos