GRIGORYAN ARMEN
Informe ejecutivo de GRIGORYAN ARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRIGORYAN ARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDEN CENTRO MEDICO SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | |
DENTALIST CLINICA Y PROTESIS DENTAL SL | Administrador Solidario | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE GRIGORYAN ARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRIGORYAN ARMEN
Empresa: GOLDEN CENTRO MEDICO SL
Administrador Unico
- Grigoryan Armen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 195, S 8, H A 171291, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-03
Administrador Solidario
- Beleño Rodriguez Ramon Ernesto
- Grigoryan Armen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 78, S 8, H A 126615, I/A 4 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-03
Administrador Unico
- Grigoryan Armen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 78, S 8, H A 126615, I/A 4 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-03
Administrador Unico
- Grigoryan Armen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 78, S 8, H A 126615, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Administrador Solidario
- Grigoryan Armen
- Vardanyan Tehmina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 78, S 8, H A 126615, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Socio Único
- Grigoryan Armen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 78, S 8, H A 126615, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Administrador Solidario
- Grigoryan Armen
- Vardanyan Tehmina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 78, S 8, H A 126615, I/A 2 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-03
Información de GRIGORYAN ARMEN
Mostramos los datos de GRIGORYAN ARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRIGORYAN ARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos