GRIFOLL DECLARA ROGER
Informe ejecutivo de GRIFOLL DECLARA ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRIFOLL DECLARA ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLOS DEL GOS SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
GRIFOLL DECLARA GRUP SL | Administrador Unico | 22/07/2019 |
VINCULACIONES DE GRIFOLL DECLARA ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRIFOLL DECLARA ROGER
Empresa: CLOS DEL GOS SL
Administrador Unico
- Grifoll Declara Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 116, S 8, H T 41439, I/A 5 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-43
Empresa: GRIFOLL DECLARA GRUP SL
Administrador Unico
- Grifoll Declara Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 71, S 8, H T 45634, I/A 2 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-43
Empresa: GRIFOLL DECLARA GRUP SL
Administrador Solidario
- Declara Julian Maria Del Carmen
- Grifoll Declara Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 71, S 8, H T 45634, I/A 2 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-43
Empresa: GRIFOLL DECLARA GRUP SL
Administrador Solidario
- Declara Julian Maria Del Carmen
- Grifoll Declara Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 65, S 8, H T 45634, I/A 1 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-43
Empresa: CLOS DEL GOS SL
Administrador Unico
- Grifoll Declara Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 115, S 8, H T 41439, I/A 2 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-43
Empresa: CLOS DEL GOS SL
Administrador Unico
- Grifoll Declara Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 111, S 8, H T 41439, I/A 1 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-43
Información de GRIFOLL DECLARA ROGER
Mostramos los datos de GRIFOLL DECLARA ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRIFOLL DECLARA ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos