GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO
Informe ejecutivo de GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KING SHOCKS EUROPA SL | Apoderado | 26/05/2021 | |
HERRADOR MOTORSPORT SL | Apoderado | 25/05/2021 |
VINCULACIONES DE GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO
Empresa: KING SHOCKS EUROPA SL
Apoderado
- Griffiths Arevalo Diego Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9620, L 6902, F 44, S 8, H V 153622, I/A 4 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-46
Empresa: HERRADOR MOTORSPORT SL
Apoderado
- Griffiths Arevalo Diego Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9866, L 7148, F 8, S 8, H V 161983, I/A 5 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-46
Empresa: HERRADOR MOTORSPORT SL
Administrador Unico
- Griffiths Arevalo Diego Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9866, L 7148, F 7, S 8, H V 161983, I/A 2 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-46
Empresa: HERRADOR MOTORSPORT SL
Administrador Unico
- Griffiths Arevalo Diego Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9866, L 7148, F 7, S 8, H V 161983, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-46
Información de GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO
Mostramos los datos de GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRIFFITHS AREVALO DIEGO ALONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos