GREGORIO RAMOS CALABRIA
Informe ejecutivo de GREGORIO RAMOS CALABRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GREGORIO RAMOS CALABRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECISIO CONSULTING SLP | Apoderado Solidario | 13/05/2024 | |
DECISIO CONSULTING SLP | Soc.Prof. | 27/05/2014 |
VINCULACIONES DE GREGORIO RAMOS CALABRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREGORIO RAMOS CALABRIA
Empresa: DECISIO CONSULTING SLP
Apoderado Solidario
- Gregorio Ramos Calabria
- Jose Antonio Ramos Calabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H MU 84861, I/A 4 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-30
Empresa: DECISIO CONSULTING SLP
Soc.Prof.
- Gregorio Ramos Calabria
- Jose Antonio Ramos Calabria
- Ricardo Fernandez Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 152, S 8, H MU 84861, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
Empresa: WIKI PHONE SL
Administrador Unico
- Gregorio Ramos Calabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 104, S 8, H MU 72513, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-30
Empresa: WIKI PHONE SL
Administrador Unico
- Gregorio Ramos Calabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 103, S 8, H MU 72513, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-30
Empresa: WIKITEL SL
Administrador Unico
- Gregorio Ramos Calabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 182, S 8, H MU 73621, I/A 2 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-30
Empresa: WIKITEL SL
Administrador Unico
- Gregorio Ramos Calabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 181, S 8, H MU 73621, I/A 1 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-30
Información de GREGORIO RAMOS CALABRIA
Mostramos los datos de GREGORIO RAMOS CALABRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREGORIO RAMOS CALABRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos