GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE
Informe ejecutivo de GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 25
CARGOS DE GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALBOA VENTURE INVESTMENTS SCR SA | Representante | 11/03/2022 | |
CUBICO LATAM HOLDING SPAIN SL | Apoderado | 28/06/2016 |
VINCULACIONES DE GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE
Empresa: BALBOA VENTURE INVESTMENTS SCR SA
Consejero
Representante
- Estiragues Barreiro Juan
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39966 , F 218, S 8, H M 709868, I/A 11 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: ZERO-E DOLLAR ASSETS SL
Apoderado Mancomunado
- Gregorio Les Santiago Vicente
- Yunta Toledo Oscar Manuel
Apoderado Solidario
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26849 , F 26, S 8, H M 483829, I/A 41 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: VALDEHIERRO SOLAR SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34008 , F 136, S 8, H M 611994, I/A 10 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: TOROCCO WIND HOLDING SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38394 , F 73, S 8, H M 683049, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: TAHIVILLA 5 SOLAR SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38558 , F 115, S 8, H M 685741, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: TAHIVILLA 4 SOLAR SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38210 , F 193, S 8, H M 679924, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: TAHIVILLA 3 PV SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38564 , F 23, S 8, H M 685824, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: TACUAREMBO FOTOVOLTAICO HOLDING SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38394 , F 103, S 8, H M 683052, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: SALTO FOTOVOLTAICO HOLDING SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 189, S 8, H M 608687, I/A 9 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: SALTILLO FV SOLAR HOLDING SL
Representante
- Gregorio Les Santiago Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34210 , F 114, S 8, H M 615410, I/A 10 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
VER MAS ACTOS
Información de GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE
Mostramos los datos de GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREGORIO LES SANTIAGO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos