GREGORIO CATALAN JOSE RAMON
Informe ejecutivo de GREGORIO CATALAN JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GREGORIO CATALAN JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPASHIPPING GLOBAL TRANSPORT SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 28/11/2012 | 16/03/2021 |
EUROPASHIPPING GLOBAL TRANSPORT SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 12/03/2013 | 16/03/2021 |
EUROPASHIPPING GLOBAL TRANSPORT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/09/2013 | 04/11/2020 |
GETRAN SA | Apoderado | 21/05/2009 | |
GETRAN SA | Apoderado | 24/04/2009 |
VINCULACIONES DE GREGORIO CATALAN JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREGORIO CATALAN JOSE RAMON
Apoderado Mancomunado
- Arevalo Cardona Carmen
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Apoderado Solidario
- Arevalo Cardona Maria Del Carmen
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 82, S 8, H V 144201, I/A 7 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-46
Administrador Unico
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 81, S 8, H V 144201, I/A 5 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-46
Administrador Unico
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 81, S 8, H V 144201, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-46
Apoderado Solidario
- Arevalo Cardona Maria Del Carmen
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 80, S 8, H V 144201, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-46
Apoderado Mancomunado
- Arevalo Cardona Carmen
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 80, S 8, H V 144201, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-46
Empresa: GETRAN SA
Apoderado
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24333 , F 200, S 8, H M 83021, I/A 75 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Empresa: GETRAN SA
Apoderado
- Gregorio Catalan Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24333 , F 200, S 8, H M 83021, I/A 73 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-28
Información de GREGORIO CATALAN JOSE RAMON
Mostramos los datos de GREGORIO CATALAN JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREGORIO CATALAN JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos