GREFFET ARNAUD
Informe ejecutivo de GREFFET ARNAUD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GREFFET ARNAUD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFRAN ENGINEERING SERVICES | Apoderado | 20/09/2021 | 15/12/2022 |
SAFRAN ENGINEERING SERVICES | Apoderado Mancomunado | 03/03/2020 | 15/12/2020 |
VINCULACIONES DE GREFFET ARNAUD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREFFET ARNAUD
Empresa: SAFRAN ENGINEERING SERVICES
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cissokho Mary
- Greffet Arnaud
- Naudon Antoine
- Safir Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 119, S 8, H M 605876, I/A 12 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: SAFRAN ENGINEERING SERVICES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 117, S 8, H M 605876, I/A 10 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-28
Empresa: SAFRAN ENGINEERING SERVICES
Apoderado Mancomunado
- Babinet Gregoire
- Beneytou Jean Pierre
- Cissokho Mary
- Greffet Arnaud
- Liddell Michael
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 116, S 8, H M 605876, I/A 9 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: SAFRAN ENGINEERING SERVICES
Apoderado Mancomunado
- Azam Florent
- Babinet Gregoire
- Beneytou Jean Pierre
- Borie Luc
- Cissokho Mary
- Clement Camille
- Desmaris Bruno
- Gartiser Bruno
- Greffet Arnaud
- Manet Annie
- Masse Denis
- Micheletti Gregory
- Person Jerome
- Pichard Eric
- Ramaherison Phillippe
- Rousseau Dominique
- Schifano Adrien
- Tresarrieu-besincq Arnaud
- Vachon Patrick
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 115, S 8, H M 605876, I/A 8 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Información de GREFFET ARNAUD
Mostramos los datos de GREFFET ARNAUD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREFFET ARNAUD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos