GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ
Informe ejecutivo de GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESUPUESTOS Y REFORMAS HAGA SL | Administrador Unico | 24/11/2021 | 03/03/2023 |
PRESUPUESTOS Y REFORMAS HAGA SL | Socio Unico | 24/11/2021 | 03/03/2023 |
SERVIPREFOR LORCA SL | Administrador Unico | 13/03/2020 | 23/12/2020 |
SERVIPREFOR LORCA SL | Socio Unico | 13/03/2020 | 23/12/2020 |
VINCULACIONES DE GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ
Empresa: PRESUPUESTOS Y REFORMAS HAGA SL
Administrador Unico
- Grecia Raquel Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 177, S 8, H MU105758, I/A 2 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-30
Empresa: PRESUPUESTOS Y REFORMAS HAGA SL
Administrador Unico
- Grecia Raquel Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 176, S 8, H MU105758, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-30
Empresa: PRESUPUESTOS Y REFORMAS HAGA SL
Socio Único
- Grecia Raquel Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 176, S 8, H MU105758, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-30
Empresa: SERVIPREFOR LORCA SL
Administrador Unico
- Grecia Raquel Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 72, S 8, H MU101383, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-30
Empresa: SERVIPREFOR LORCA SL
Administrador Unico
- Grecia Raquel Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 71, S 8, H MU101383, I/A 1 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-30
Empresa: SERVIPREFOR LORCA SL
Socio Único
- Grecia Raquel Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 71, S 8, H MU101383, I/A 1 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-30
Información de GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ
Mostramos los datos de GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRECIA RAQUEL GONZALEZ RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos