GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA
Informe ejecutivo de GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NANOIMMUNOTECH SRL | Consejero | 18/05/2010 | 04/08/2016 |
NANOIMMUNOTECH SRL | Secretario | 18/05/2010 | 23/09/2011 |
VINCULACIONES DE GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA
Empresa: NANOIMMUNOTECH SRL
Consejero
- Grazu Bonavia Maria Valeria
- Santos Martinez De Laguna Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575, L 3575, F 79, S 8, H PO 48433, I/A 18 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-36
Empresa: NANOIMMUNOTECH SRL
Consejero
- Grazu Bonavia Maria Valeria
- Sanchez Espinel Cristian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575, L 3575, F 76, S 8, H PO 48433, I/A 13 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
Empresa: NANOIMMUNOTECH SRL
Secretario
- Grazu Bonavia Maria Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575, L 3575, F 74, S 8, H PO 48433, I/A 6 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-36
Empresa: NANOIMMUNOTECH SRL
Consejero Delegado
Consejero
- Grazu Bonavia Maria Valeria
- Martinez De La Fuente Jesus
- Sanchez Espinel Cristian
Presidente
Secretario
- Grazu Bonavia Maria Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575, L 3575, F 71, S 8, H PO 48433, I/A 2 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-36
Información de GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA
Mostramos los datos de GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAZU BONAVIA MARIA VALERIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos