GRAZIANI ENRICO
Informe ejecutivo de GRAZIANI ENRICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRAZIANI ENRICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONFIN SL | Socio Unico | 22/04/2013 | 26/10/2016 |
LEONFIN SL | Administrador Unico | 22/04/2013 | 26/10/2016 |
LEONFIN SL | Liquidador | 26/10/2016 | 26/10/2016 |
PAVALLOK SL | Socio Unico | 11/03/2013 | 09/07/2013 |
PAVALLOK SL | Administrador Unico | 11/03/2013 | 09/07/2013 |
PAVALLOK SL | Liquidador | 09/07/2013 | 09/07/2013 |
VINCULACIONES DE GRAZIANI ENRICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAZIANI ENRICO
Empresa: LEONFIN SL
Liquidador
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 120, S 8, H IF 7110, I/A 2 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-35
Empresa: LEONFIN SL
Administrador Unico
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 120, S 8, H IF 7110, I/A 2 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-35
Empresa: PAVALLOK SL
Liquidador
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 160, S 8, H TF 51529, I/A 2 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: PAVALLOK SL
Administrador Unico
- Graziani Enrico
Liquidador
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 160, S 8, H TF 51529, I/A 2 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: LEONFIN SL
Administrador Unico
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 119, S 8, H IF 7110, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-35
Empresa: LEONFIN SL
Socio Único
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 119, S 8, H IF 7110, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-35
Empresa: PAVALLOK SL
Administrador Unico
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 159, S 8, H TF 51529, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Empresa: PAVALLOK SL
Socio Único
- Graziani Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 159, S 8, H TF 51529, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Información de GRAZIANI ENRICO
Mostramos los datos de GRAZIANI ENRICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAZIANI ENRICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos