GRAY KEVIN PAUL
Informe ejecutivo de GRAY KEVIN PAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAY KEVIN PAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUTUM ENERGY SL | Socio Unico | 30/05/2022 | |
TUTUM ENERGY SL | Administrador Solidario | 30/05/2022 | |
MERCANTILE CIRCLE QROP SL | Socio Unico | 27/09/2016 | |
MERCANTILE CIRCLE QROP SL | Administrador Unico | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE GRAY KEVIN PAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAY KEVIN PAUL
Empresa: TUTUM ENERGY SL
Administrador Solidario
- Edwards Malcolm Anderson
- Gray Kevin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6183, L 5090, F 80, S 8, H MA167712, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-29
Empresa: TUTUM ENERGY SL
Socio Único
- Gray Kevin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6183, L 5090, F 80, S 8, H MA167712, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-29
Empresa: MERCANTILE GLOBAL SL
Administrador Unico
- Gray Kevin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899, L 3807, F 199, S 8, H MA109841, I/A 5 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Empresa: MERCANTILE GLOBAL SL
Nuevo Socio Único
- Gray Kevin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899, L 3807, F 199, S 8, H MA109841, I/A 5 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Empresa: MERCANTILE GLOBAL SL
Administrador Unico
- Gray Kevin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899, L 3807, F 198, S 8, H MA109841, I/A 4 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-29
Empresa: HIGH SIDE BANUS SL
Administrador Unico
- Gray Kevin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899, L 3807, F 197, S 8, H MA109841, I/A 1 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-29
Información de GRAY KEVIN PAUL
Mostramos los datos de GRAY KEVIN PAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAY KEVIN PAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos