GRAUS TORRENT ANTONIO
Informe ejecutivo de GRAUS TORRENT ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRAUS TORRENT ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAESGRA SL | Consejero | 20/03/2023 | |
RAESGRA SL | Secretario | 20/03/2023 |
VINCULACIONES DE GRAUS TORRENT ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAUS TORRENT ANTONIO
Empresa: BIOJUNEDA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Graus Mitjans Antonio
- Graus Mitjans Armengol
- Graus Peiro Jaume
- Graus Peiro Oriol
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Presidente
Secretario
- Graus Torrent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 133, S 8, H L 28064, I/A 4 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-25
Empresa: BIOJUNEDA SL
Administrador Solidario
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 133, S 8, H L 28064, I/A 4 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-25
Empresa: RAESGRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Graus Mitjans Antonio
- Graus Mitjans Armengol
- Graus Peiro Oriol
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Presidente
Secretario
- Graus Torrent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285 , F 24, S 8, H L 5309, I/A 11 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-25
Empresa: RAESGRA SL
Administrador Solidario
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285 , F 24, S 8, H L 5309, I/A 11 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-25
Empresa: OVI-JUNEDA SL
Liquidador Solidario
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 177, S 8, H L 11764, I/A 3 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-25
Empresa: OVI-JUNEDA SL
Administrador Solidario
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Liquidador Solidario
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 177, S 8, H L 11764, I/A 3 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-25
Empresa: BIOJUNEDA SL
Administrador Solidario
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 129, S 8, H L 28064, I/A 1 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-25
Empresa: JUNEDA CARNS SL
Consejero Delegado
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Consejero
- Graus Peiro Oriol
- Graus Torrent Antonio
- Graus Torrent Jaime Mariano
Presidente
- Graus Torrent Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 60, S 8, H L 1585, I/A 5 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-25
Información de GRAUS TORRENT ANTONIO
Mostramos los datos de GRAUS TORRENT ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAUS TORRENT ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos