GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRES D'ESTETICA VITALIS SL | Administrador Solidario | 17/11/2015 | |
QUANTUM PROJECTS SL | Administrador | 17/11/2015 | |
ACE SPORTS & STARS SICAV | Vicepresidente | 30/08/2011 | 08/05/2014 |
ACE SPORTS & STARS SICAV | Consejero | 30/08/2011 | 08/05/2014 |
MULTI 4 SL | Administrador | 16/11/2010 |
VINCULACIONES DE GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT
Empresa: QUANTUM PROJECTS SL
Administrador
- Brianso Cortada Francisco
- Graus Miro Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33246 , F 165, S 8, H B 227269, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Empresa: CENTRES D'ESTETICA VITALIS SL
Administrador Solidario
- Brianso Cortada Francisco
- Graus Miro Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35908 , F 89, S 8, H B 270773, I/A 5 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Consejero
- Graus Miro Maria Montserrat
- Perello Pons Pedro
Presidente
Vicepresidente
- Graus Miro Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44286 , F 51, S 8, H B 240240, I/A 17 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-08
Consejero
- Brianso Cortada Francesc
- Graus Miro Maria Montserrat
- Perello Pons Pedro
- Puig Ribera Jaime
Presidente
Vicepresidente
- Graus Miro Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 93, S 8, H B 240240, I/A 12 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Empresa: MULTI 4 SL
Administrador
- Graus Miro Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 56, S 8, H B 120145, I/A 3 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08
Información de GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAUS MIRO MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos