GRAUPERA VILLA ALBERT
Informe ejecutivo de GRAUPERA VILLA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRAUPERA VILLA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRCLELOGIC SL | REPR.143 RRM | 21/07/2021 | |
TEKSTILA GV SL | Apoderado Solidario | 22/01/2014 | |
PASSTOCKS SL | Administrador Mancomunado | 09/05/2012 | |
PRO STOCKS SPAIN 2000 SL | Administrador Solidario | 07/09/2010 |
VINCULACIONES DE GRAUPERA VILLA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAUPERA VILLA ALBERT
Empresa: CIRCLELOGIC SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Gomez Quirante Antonio
- Graupera Villa Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47927 , F 150, S 8, H B 566582, I/A 1 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Empresa: BERSTRADITEX SL
Apoderado Mancomunado
- Bensabeur Rachel Hiba
- Graupera Villa Albert
- Vera Tejedor Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 93, S 8, H A 128233, I/A 4 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-03
Empresa: TEKSTILA GV SL
Apoderado Solidario
- Graupera Villa Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44098 , F 218, S 8, H B 446922, I/A 2 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Empresa: BERSTRADITEX SL
Apoderado Mancomunado
- Bensabeur Rachel Hiba
- Graupera Villa Albert
- Vera Tejedor Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 93, S 8, H A 128233, I/A 2 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-03
Empresa: PASSTOCKS SL
Administrador Mancomunado
- Graupera Villa Albert
- Orero Ballester Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43041 , F 50, S 8, H B 419050, I/A 2 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-08
Empresa: PRO STOCKS SPAIN 2000 SL
Administrador Solidario
- Graupera Villa Albert
- Vera Tejedor Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41191 , F 121, S 8, H B 382246, I/A 2 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-08
Empresa: PRO STOCKS SPAIN 2000 SL
Administrador Unico
- Graupera Villa Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41191 , F 121, S 8, H B 382246, I/A 2 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-08
Empresa: PRO STOCKS SPAIN 2000 SL
Administrador Unico
- Graupera Villa Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41191 , F 119, S 8, H B 382246, I/A 1 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Información de GRAUPERA VILLA ALBERT
Mostramos los datos de GRAUPERA VILLA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAUPERA VILLA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos