GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAHN LOGISTICA GESTION Y CONSULTORIA SA | Apoderado | 18/07/2016 | |
GAHN LOGISTICA GESTION Y CONSULTORIA SA | Secretario | 29/08/2013 | |
GAHN LOGISTICA GESTION Y CONSULTORIA SA | Consejero | 29/08/2013 | |
SEDIEX SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION SL | Apoderado | 22/04/2009 |
VINCULACIONES DE GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES
Consejero
- Gomez Escamez Elena
- Graullera Sancho Maria Angeles
- Graullera Sancho Maria Esther
- Vicario Graullera Sandra
Presidente
Secretario
- Graullera Sancho Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 153, S 8, H M 68974, I/A 26 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Consejero
- Graullera Sancho Maria Angeles
- Graullera Sancho Maria Esther
Presidente
Secretario
- Graullera Sancho Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 153, S 8, H M 68974, I/A 25 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Apoderado
- Graullera Sancho Esther
- Graullera Sancho Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 153, S 8, H M 68974, I/A 24 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Consejero
- Fresnillo Alonso Pedro
- Graullera Sancho Maria Angeles
- Graullera Sancho Maria Esther
Presidente
Secretario
- Graullera Sancho Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 152, S 8, H M 68974, I/A 23 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Apoderado
- Graullera Sancho Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11909 , F 58, S 8, H M 187024, I/A 4 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
Información de GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAULLERA SANCHO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos